序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-08 | 法定代表人 |
欧立
|
陕声洋
|
2 | 2019-11-08 | 财务负责人 |
王银娥 ***
|
陕声洋 ***
|
3 | 2019-11-08 | 工商登记联络员 |
王前蓉 *** 备案手机:***
|
陕声洋 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-11-08 | 主要成员 |
欧立 [退出]
|
陕声洋 [新增]
|
5 | 2018-05-22 | 经营范围变更 |
商品批****与零售;机械设备租赁;土石方工程。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
机械设备批****、零售、租赁、维修;土石方工程。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
6 | 2018-05-22 | 地址变更 |
成都市蛟龙工业港双流园区海滨广场9号楼12层
|
成都蛟龙工业港双流园区高新大道369号
|
7 | 2018-05-22 | 投资人(股权)变更 |
商品批****与零售;机械设备租赁;土石方工程(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机械设备批****、零售、租赁、维修;土石方工程(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-06-22 | 换****证照 |
/
|
/
|
9 | 2014-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
秦廷柯,监事 [新增]
|
10 | 2014-10-23 | 章程备案 |
/
|
秦廷柯,监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付