序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-23 | 统一社会信用代码 |
|
*****0
|
2 | 2017-11-23 | 其他事项备案 |
|
*****0
|
3 | 2011-09-22 | 成员 |
|
刘七(总经理),刘七(执行董事),张显志(监事)
|
4 | 2011-09-22 | 监事信息 |
|
张显志(监事) [新增]
|
5 | 2011-09-22 | 住所 |
|
深圳市罗湖区文锦北路水贝村151号203
|
6 | 2008-05-19 | 住所 |
|
深圳市福田区香轩路农科中心交流站2号楼101
|
7 | 2007-08-02 | 实收资本(万元) |
|
810
|
8 | 2007-08-02 | 证照有效期限 |
|
2027-06-21
|
9 | 2007-08-02 | 注册号/注册号升级 |
|
*****
|
10 | 2007-08-02 | 实收资本 |
|
810
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付