序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-24 | 监事备案 |
刘晓波 [退出]
|
熊厚钧 [新增]
|
2 | 2020-09-24 | 章程备案 |
无
|
2020-09-20章程备案
|
3 | 2020-09-24 | 投资人(股权)变更 |
熊玲玲;刘晓波; [退出]
|
熊玲玲;熊厚钧; [新增]
|
4 | 2020-03-02 | 投资人(股权)变更 |
熊玲玲;郁莹; [退出]
|
熊玲玲;刘晓波; [新增]
|
5 | 2020-03-02 | 监事备案 |
郁莹 [退出]
|
刘晓波 [新增]
|
6 | 2020-03-02 | 章程备案 |
无
|
2020-02-27章程备案
|
7 | 2020-01-10 | 投资人(股权)变更 |
郁妙良; [退出]熊英; [退出]
|
熊玲玲; [新增]郁莹; [新增]
|
8 | 2020-01-10 | 监事备案 |
熊英 [退出]
|
郁莹 [新增]
|
9 | 2020-01-10 | 法定代表人变更 |
郁妙良
|
熊玲玲
|
10 | 2020-01-10 | 章程备案 |
无
|
2020-01-03章程备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付