序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-06 | 其他事项备案 |
|
*
|
2 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
王金华王纯清韩延辉吴威孙广全程龙 [新增]
|
3 | 2020-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
程龙
|
4 | 2020-01-06 | 其他事项备案变更 |
|
0451-82110459
|
5 | 2017-05-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
哈尔滨市香坊区和平路2号
|
6 | 2017-05-18 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
以自有资金对高新技术、农、林业项目投资。
|
7 | 2017-05-17 | 其他事项备案变更 |
|
*****0
|
8 | 2015-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
梁世兰:*%;韩延辉:*%;侯宇:*%; [新增]
|
9 | 2015-08-03 | 章程备案变更 |
|
无
|
10 | 2015-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
侯宇 [新增]孙广全 [新增]吴威 [新增]韩延辉王纯清王金华 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付