序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 成员 |
杨宁宁(监事)
|
李江萍(监事)
|
2 | 2022-06-23 | 监事信息 |
杨宁宁(监事) [退出]
|
李江萍(监事) [新增]
|
3 | 2022-05-19 | 成员 |
陈胜鸿(执行董事),陈胜鸿(总经理)
|
董天鑫(执行董事),董天鑫(总经理)
|
4 | 2022-05-19 | 总经理 |
陈胜鸿(执行董事), [退出]陈胜鸿(总经理) [退出]
|
董天鑫(执行董事), [新增]董天鑫(总经理) [新增]
|
5 | 2022-05-19 | 股权和公证书 |
|
|
6 | 2022-05-19 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈胜鸿
|
董天鑫
|
7 | 2022-05-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
2022-03-28
|
2022-04-11
|
8 | 2022-05-19 | 章程 |
|
|
9 | 2022-05-19 | 董事长或执行董事成员 |
陈胜鸿(执行董事), [退出]陈胜鸿(总经理) [退出]
|
董天鑫(执行董事), [新增]董天鑫(总经理) [新增]
|
10 | 2022-05-19 | 指定联系人 |
陈胜鸿
|
董天鑫
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付