序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京同程旅业投资集团有限公司 | 70% | 3,850万(元) |
2 | 浙江光大旅游管理有限责任公司 | 30% | 1,650万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴嘉竹
|
董事长 |
2 |
徐进
|
董事兼总经理 |
3 |
树娟
|
监事 |
4 |
滕薇薇
|
董事 |
5 |
王垚
|
董事 |
6 |
王建港
|
董事 |
7 |
王泉
|
董事 |
8 |
王玉琳
|
监事 |
9 |
许倩
|
董事 |
10 |
陈锦龙
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江万达旅游集团有限公司上海分公司
|
刘蒙松 | 2015-04-21 |
2 |
浙江万达旅游集团有限公司临安东站营业部
|
章小云 | 2017-11-03 |
3 |
浙江万达旅游集团有限公司临安第一营业部
|
陈瑶 | 2016-03-28 |
4 |
浙江万达旅游集团有限公司临安锦江路营业部
|
刘艳红 | 2016-03-30 |
5 |
浙江万达旅游集团有限公司临海营业部
|
王弘州 | 2016-09-05 |
6 |
浙江万达旅游集团有限公司义乌分公司
|
朱异辉 | 2016-04-07 |
7 |
浙江万达旅游集团有限公司义乌江滨中路营业部
|
贾钱波 | 2016-05-31 |
8 |
浙江万达旅游集团有限公司云和新建路营业部
|
肖永林 | 2016-04-15 |
9 |
浙江万达旅游集团有限公司余姚三官堂路营业部
|
沈翼翔 | 2016-04-07 |
10 |
浙江万达旅游集团有限公司余姚光大营业部
|
冯佳 | 2017-09-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 联络员备案 |
原联络员姓名:王凯;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:朱婷婷;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
2 | 2022-04-01 | 法定代表人变更 |
刘蒙松
|
徐进
|
3 | 2022-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王建港; 姓名: 吴嘉竹; 姓名: 滕薇薇; 姓名: 王玉琳; 姓名: 树娟; 姓名: 陈锦龙;姓名: 刘蒙松; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 张春霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朗智杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蔡建煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:何钰芳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 王泉; 姓名: 许倩; 姓名: 徐进*; 姓名: 王建港; 姓名: 王垚;姓名: 吴嘉竹; 姓名: 滕薇薇; 姓名: 王玉琳; 姓名: 树娟; 姓名: 陈锦龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:何钰芳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王建港; 姓名: 吴嘉竹; 姓名: 滕薇薇; 姓名: 树娟; 姓名: 陈锦龙;姓名: 刘蒙松; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 姜勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 康乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朗智杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蔡建煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王建港; 姓名: 吴嘉竹; 姓名: 滕薇薇; 姓名: 王玉琳; 姓名: 树娟; 姓名: 陈锦龙;姓名: 刘蒙松; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 张春霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朗智杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蔡建煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-07-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 北京同程旅业投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江光大旅游管理有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; 姓名: 何征宇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
企业名称: 北京同程旅业投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江光大旅游管理有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
6 | 2019-07-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2019-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 许倩; 姓名: 徐进*; 姓名: 陈锦龙;企业名称: 北京同程旅业投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 刘蒙松; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; 姓名: 蔡建煌; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 钱晓玲; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 喻红岩; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 徐懿华; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 朱雪芬; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 李红炜; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 王静; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 袁惠利; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 赵晓芸; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 俞妍; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 王艳艳; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 范小华; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 黄珏; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 丁子雁; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 严一枝; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 何征宇; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 何珏芳; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 凌琳; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 刘伟新; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 孟菡; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 崔洁; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 曹旻; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 杨利民; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 杨玎玎; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 骆彤; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 黄影; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
企业名称: 北京同程旅业投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江光大旅游管理有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; 姓名: 何征宇; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
8 | 2019-03-13 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 王建港; 职位: 董事兼总经理 姓名: 吴嘉竹; 职位: 监事 姓名: 滕薇薇; 职位: 董事 姓名: 树娟; 职位: 董事 姓名: 陈锦龙;姓名: 刘蒙松; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 夏钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 姜勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 康乐; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 蔡建煌; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事 姓名: 王建港; 职位: 董事兼总经理 姓名: 吴嘉竹; 职位: 监事 姓名: 滕薇薇; 职位: 董事 姓名: 树娟; 职位: 董事 姓名: 陈锦龙;姓名: 刘蒙松; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 姜勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 康乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 朗智杰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 蔡建煌; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2019-01-21 | 住所变更 |
杭州市天目山路***号浙江国力大酒店主楼第二层***室
|
浙江省杭州市西湖区天目山路***号华鸿大厦*号楼***室
|
10 | 2019-01-21 | 投资人(股权)备案 |
百分比: *.*% 姓名: 许倩; 百分比: *.*% 姓名: 徐进*; 百分比: **% 姓名: 陈锦龙;企业名称: 北京万达旅业投资有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*% 姓名: 刘蒙松; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 蔡建煌; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 钱晓玲; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 喻红岩; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 徐懿华; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 朱雪芬; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 李红炜; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 王静; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 袁惠利; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 赵晓芸; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 俞妍; 出资额: **.*万; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 王艳艳; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 范小华; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 黄珏; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 丁子雁; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 严一枝; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 何征宇; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 何珏芳; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 凌琳; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 刘伟新; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 孟菡; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 崔洁; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 曹旻; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 杨利民; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 杨玎玎; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 骆彤; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 黄影; 出资额: **万; 百分比: *.*%
|
百分比: *.*% 姓名: 许倩; 百分比: *.*% 姓名: 徐进*; 百分比: **% 姓名: 陈锦龙;企业名称: 北京同程旅业投资集团有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*% 姓名: 刘蒙松; 出资额: ***万; 百分比: *.*% 姓名: 蔡建煌; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 钱晓玲; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 喻红岩; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 徐懿华; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 朱雪芬; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 李红炜; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 王静; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 袁惠利; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 赵晓芸; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 俞妍; 出资额: **.*万; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 王艳艳; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 范小华; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 黄珏; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% 姓名: 丁子雁; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 严一枝; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 何征宇; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 何珏芳; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 凌琳; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 刘伟新; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 孟菡; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 崔洁; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 曹旻; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 杨利民; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 杨玎玎; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 骆彤; 出资额: **万; 百分比: *.*% 姓名: 黄影; 出资额: **万; 百分比: *.*%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |