序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海钧华经贸有限公司 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘希燕
|
监事 |
2 |
李红鸣
|
经理 |
3 |
柴和平
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-11 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 柴和平、刘希燕、上海钧华经贸有限公司; 清算组负责人: 柴和平; 地址: 衢州市东港三路**号*幢; 联系方式: ***********
|
2 | 2016-01-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李红鸣; 职务: 经理 姓名: 刘希燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 吴保国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 柴和平*; 职务: 执行董事姓名: 李红鸣; 职务: 经理姓名: 刘希燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
3 | 2016-01-04 | 法定代表人变更 |
吴保国
|
柴和平
|
4 | 2016-01-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330800000042817 组织机构代码证:559654902
|
统一社会信用代码:91330800559654902L
|
5 | 2013-10-25 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
6 | 2013-10-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
马德康
|
吴保国
|
7 | 2013-10-25 | - |
姓名: 黄鹤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘希燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马德康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 李红鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘希燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴保国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2013-10-25 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 上海钧华经贸有限公司; 出资额: 50; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江山海机械有限公司; 出资额: 50; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 上海钧华经贸有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2011-11-10 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 空压机机头、空气压缩机及配件、矿山机械、直联机、螺杆机、电动工具、气动工具生产、销售。
|
一般经营项目: 空压机机头、空气压缩机及配件、矿山机械、直联机、螺杆机、电动工具、气动工具生产、销售;货物进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |