序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海飏翊实业有限公司 | 19.900396% | 37,242万(元) |
2 | 中国能源工程集团有限公司 | 64.122431% | 120,000万(元) |
3 | 浙金(天津)新能源科技有限公司 | 15.977172% | 29,900万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔汉伟
|
董事 |
2 |
岳福建
|
董事长 |
3 |
彭海娜
|
经理 |
4 |
杨靖超
|
董事 |
5 |
王晓强
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 岳福建; 姓名: 彭海娜*; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 文端; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 金雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈怀忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 岳福建; 姓名: 杨靖超;姓名: 乔汉伟; 姓名: 彭海娜*; 姓名: 王晓强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴俊华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张德祥; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 姓名: 徐重成; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 文端; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈怀忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 岳福建; 姓名: 彭海娜*; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 文端; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 金雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈怀忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2020-08-03 | 法定代表人变更 |
沈建平
|
彭海娜
|
4 | 2018-05-25 | 经营范围变更 |
售电(凭许可证经营),实业投资,送变电工程的设计与管理服务,电力设备的技术开****与检修服务,电力设备的成套、配套销售,物业管理,经济信息咨询服务,经营进出口业务,****电厂、新能源电站的运营维护,能源技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
售电(凭许可证经营),实业投资,送变电工程的设计与管理服务,电力设备的技术开****与检修服务,电力设备的成套、配套销售,物业管理,经济信息咨询服务,经营进出口业务,****电厂、新能源电站的运营维护,能源技术咨询服务,煤炭(无储存)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-02-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙金(天津)新能源科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%企业名称: 中国能源工程集团有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 浙金(天津)新能源科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%企业名称: 上海飏翊实业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%企业名称: 中国能源工程集团有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.****%
|
6 | 2018-02-02 | 注册资本(金)变更 |
******
|
******
|
7 | 2018-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙滢; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐重成; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 文端; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 吴俊华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张德祥; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 徐重成; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 文端; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈怀忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2017-10-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中国能源工程集团有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙金(天津)新能源科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****% 企业名称: 中国能源工程集团有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.****%
|
9 | 2017-10-17 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2017-10-17 | 法定代表人变更 |
刘斌
|
沈建平
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |