序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海吴记食品销售有限公司 | 18% | 36万(元) |
2 | 尤岳涛 | 55% | 110万(元) |
3 | 盛丽君 | 27% | 54万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尤岳涛
|
执行董事兼总经理 |
2 |
盛丽君
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 住所变更 |
杭州市余杭区良渚街道逸盛路**、**号朝凤酒店*楼***室
|
浙江省杭州市余杭区良渚街道勾良路邱家坞甲骨文数字科技创新中心*号楼-***室
|
2 | 2021-06-08 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:311100
|
3 | 2021-06-08 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2020-06-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 盛丽君;姓名: 尤虎根; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 企业名称: 上海吴记食品销售有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 尤岳涛*; 姓名: 盛丽君; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 企业名称: 上海吴记食品销售有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 盛丽君;姓名: 尤虎根; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 尤岳涛*; 姓名: 盛丽君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-06-15 | 法定代表人变更 |
尤虎根
|
尤岳涛
|
7 | 2020-05-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 盛丽君;企业名称: 杭州六月品牌管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 企业名称: 上海吴记食品销售有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 盛丽君;姓名: 尤虎根; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 企业名称: 上海吴记食品销售有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
8 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 盛丽君;姓名: 梅杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 盛丽君;姓名: 尤虎根; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2020-05-13 | 法定代表人变更 |
梅杰
|
尤虎根
|
10 | 2019-10-18 | 法定代表人变更 |
俞陈杨
|
梅杰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |