序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北控中科成环保集团有限公司 | 100% | 8,640万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李冬
|
执行董事 |
2 |
杨兰
|
监事 |
3 |
陈琴
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-20 | 法定代表人变更 |
周敏
|
陈琴
|
2 | 2017-02-20 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
3 | 2017-02-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 北控中科成环保集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 北控中科成环保集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2017-02-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 贺军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 闰友晖; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
职务: 经理姓名: 李冬;姓名: 陈琴*; 职务: 执行董事姓名: 杨兰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2017-02-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2011-8-30 至 2021-8-29
|
营业期限: 2011-8-30 至 2051-8-29
|
6 | 2016-05-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331004000086673 组织机构代码证:581694724
|
统一社会信用代码:913310045816947242
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |