序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桐庐新城****展投资有限公司 | 100% | 31,010万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方海姣
|
监事 |
2 |
黄作之
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-02 | 法定代表人变更 |
吴鸿斌
|
黄作之
|
2 | 2020-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方海姣;姓名: 吴鸿斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 吴鸿斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 黄作之*; 姓名: 黄作之*;姓名: 方海姣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2019-02-15 | 经营范围变更 |
新农村社区建设、城镇(乡)建设、城中村改造、土地综合整治、房地产开****。
|
新农村社区建设、城镇(乡)建设、城中村改造、土地综合整治、房地产开****;销售:建筑材料(不含砂石)、机械设备、机电产品、五金工具。
|
4 | 2018-09-07 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
5 | 2018-09-07 | 住所变更 |
桐庐县城梅林路***号
|
浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开****区洋洲南路***号
|
6 | 2016-10-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330122000016570 组织机构代码证:799661060
|
统一社会信用代码:91330122799661060A
|
7 | 2015-04-07 | 名称变更 |
企业名称: 桐庐县凤川镇新农村镇村建设有限公司; 注册资本: 11010万人民币元; 股东: 桐庐新城****展投资有限公司, 11010万; 组织机构: 王明亚 职务: 监事; 吴鸿斌 职务: 执行董事; 吴鸿斌 职务: 经理;
|
企业名称: 桐庐经济开****区建设投资****展有限公司; 注册资本: 31010万人民币元; 股东: 桐庐新城****展投资有限公司, 31010万; 组织机构: 方海姣 职务: 监事; 吴鸿斌 职务: 执行董事; 吴鸿斌 职务: 经理;
|
8 | 2014-12-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2007-3-29 至 2017-3-28;
|
营业期限: 2007-3-29 至 9999-9-9;
|
9 | 2012-07-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 毛旭红;一般经营项目: 镇村基础设施建设。;组织机构:毛旭红 职务: 执行董事兼总经理; 王明亚 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 吴鸿斌; 一般经营项目: 新农村社区建设、城镇(乡)建设、城中村改造、土地综合整治、房地产开****。; 组织机构:王明亚 职务: 监事; 吴鸿斌 职务: 执行董事; 吴鸿斌 职务: 经理;
|
10 | 2012-04-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 桐庐县桐君街道迎春南路***号;注册资本: ****万人民币元;实收资本: ****万人民币元;股东:桐庐新城****展投资有限公司, ****万;电话:;
|
住所: 桐庐县城梅林路***号; 注册资本: *****万人民币元; 实收资本: *****万人民币元; 股东:桐庐新城****展投资有限公司, *****万; 电话:;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |