序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏凤 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘荣
|
监事 |
2 |
苏凤
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州七国咖啡有限公司余杭南大街分公司
|
邵林 | 2016-12-02 |
2 |
杭州七国咖啡有限公司余杭南苑街分公司
|
苏凤 | 2017-09-05 |
3 |
杭州七国咖啡有限公司余杭荷花路分公司
|
桂爱琴 | 2016-10-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区临平街道景山路**号
|
浙江省杭州市临平区南苑街道新远金座*幢****室
|
2 | 2021-09-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 苏凤*; 姓名: 潘荣; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 唐晓燕; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 郑庆华; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 苏凤*; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
3 | 2021-09-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-10-14 | 住所变更 |
杭州余杭区南苑街道南大街***号二楼
|
浙江省杭州市余杭区临平街道景山路**号
|
5 | 2020-10-14 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
6 | 2020-03-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邵辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 苏凤*;姓名: 潘荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2020-03-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘荣;姓名: 邵辉; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 郑庆华; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 苏凤*; 姓名: 潘荣; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 唐晓燕; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 郑庆华; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%;
|
8 | 2020-03-17 | 法定代表人变更 |
邵辉
|
苏凤
|
9 | 2018-11-02 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
10 | 2018-11-02 | 经营范围变更 |
热食类食品制售,冷食类食品制售,自制饮品制售。
|
热食类食品制售,冷食类食品制售,自制饮品制售。食品经营;百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |