序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方力控股股份有限公司 | 100% | 1,580万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨晓红
|
监事 |
2 |
葛学选
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 方力控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 方力控股股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
2 | 2016-06-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331022000025529组织机构代码证:770729551
|
统一社会信用代码:91331022770729551H
|
3 | 2014-08-19 | 行业代码变更 |
行业代码:3971
|
行业代码:3812
|
4 | 2014-08-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电子元件及组件制造。
|
一般经营项目: 电机、风机、电焊机、仪器仪表、真空泵制造;空气压缩机、喷雾器、制冷设备配件批****、零售;货物进出口;技术进出口。
|
5 | 2014-08-19 | 名称变更 |
台州市鼎波电子有限公司
|
浙江力腾电机有限公司
|
6 | 2014-08-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 方力控股有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 方力控股有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2014-08-08 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
8 | 2014-06-12 | 法定代表人变更 |
颜亚勤
|
葛学选
|
9 | 2014-06-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 颜亚勤; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 林钇伽; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
企业名称: 方力控股有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
10 | 2014-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林钇伽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 颜亚勤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理 姓名: 颜亚勤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 葛学选*; 职务: 执行董事姓名: 葛学选*; 职务: 经理姓名: 杨晓红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |