序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无限售条件流通股 | - | - |
2 | 有限售条件流通股 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞快
|
经理,董事 |
2 |
叶显根
|
董事 |
3 |
姚素
|
监事 |
4 |
张桂凤
|
监事 |
5 |
李建明
|
董事 |
6 |
李生
|
董事 |
7 |
牟建宇
|
董事长 |
8 |
葛昌华
|
董事 |
9 |
郑锡荣
|
董事 |
10 |
阮涛涛
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
2 | 2022-06-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 牟建宇*; 姓名: 俞快;企业名称: 联盛化学集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 台州市高盛投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;
|
3 | 2022-06-28 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
|
4 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞小欧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 葛昌华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 阮涛涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄卫国; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 葛昌华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 阮涛涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄卫国; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
5 | 2020-07-02 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2020-04-20 | 经营范围变更 |
年产:香蕉水(甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液),环丙甲酮,年副产:四氢呋喃,氢气,乙醇,甲醇,2-甲基-4,5-二氢呋喃;年回收:甲苯、乙酸乙酯(以上项目均凭有效许可证经营);N-甲基吡咯烷酮(该项目及以下项目不属于危险化学品)、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、1,6-己二醇、磷酸三钠十二水、前沸(α-乙酰基-γ-丁内酯前沸)、高沸(α-乙酰基-γ-丁内酯高沸)制造;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2020-03-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞小欧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄卫国; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 俞小欧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 葛昌华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 阮涛涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄卫国; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
8 | 2019-07-10 | 经营范围变更 |
年(副)产:四氢呋喃(副产),氢气(副产),香蕉水(副产)(甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液)(以上项目均凭有效许可证经营);N-甲基吡咯烷酮、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、1,6-己二醇、磷酸三钠十二水、前沸(α-乙酰基-γ-丁内酯前沸)、高沸(α-乙酰基-γ-丁内酯高沸)制造(以上项目不属于危险化学品);货物及技术进出口。
|
年产:香蕉水(甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液),环丙甲酮,年副产:四氢呋喃,氢气,乙醇,甲醇,2-甲基-4,5-二氢呋喃;年回收:甲苯、乙酸乙酯(以上项目均凭有效许可证经营);N-甲基吡咯烷酮(该项目及以下项目不属于危险化学品)、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、1,6-己二醇、磷酸三钠十二水、前沸(α-乙酰基-γ-丁内酯前沸)、高沸(α-乙酰基-γ-丁内酯高沸)制造;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-03-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞小欧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周正英; 证件号码: ******************; 职位: 姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 章鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 俞小欧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄卫国; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
10 | 2017-12-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周正英; 证件号码: ******************; 职位: 姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 俞小欧; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 俞快; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 叶显根; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周正英; 证件号码: ******************; 职位: 姓名: 姚素; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张桂凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 李建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 李生; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 牟建宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 章鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 郑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 郑锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |