序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨荣 | 30% | 300万(元) |
2 | 赵亚飞 | 70% | 700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐万设
|
监事会主席 |
2 |
杨小民
|
董事 |
3 |
杨荣
|
董事长 |
4 |
汤宣丰
|
监事 |
5 |
赵亚雷
|
董事 |
6 |
赵亚飞
|
经理,董事 |
7 |
陈荣生
|
董事 |
8 |
魏全跃
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-22 | 住所变更 |
玉环市玉城街道环礁村
|
浙江省玉环市玉城街道沙岙村(市机电工业园区)(自主申报)
|
2 | 2017-12-13 | 名称变更 |
浙江新跃机床有限公司
|
浙江新跃机床股份有限公司
|
3 | 2017-12-13 | 管辖单位变更 |
台州市工商行政管理局
|
玉环玉城所
|
4 | 2017-12-13 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 赵亚飞;姓名: 杨荣*; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 赵亚飞;姓名: 杨荣*; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2017-12-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2026-04-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2017-12-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵亚飞;原财务负责人姓名:赵亚飞;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:杨荣*;现财务负责人姓名:杨荣*;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨荣*; 职位: 执行董事 姓名: 杨荣*; 职位: 经理 姓名: 赵亚雷; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事 姓名: 赵亚飞; 职位: 经理 姓名: 赵亚飞; 职位: 董事 姓名: 杨荣*; 职位: 监事会主席 姓名: 杨小民; 职位: 监事 姓名: 赵亚雷; 职位: 董事 姓名: 陈荣生;姓名: 徐万设; 职位: 董事长 姓名: 汤宣丰; 职位: 董事 姓名: 魏全跃; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2017-12-13 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
9 | 2017-12-13 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
10 | 2016-03-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331021000004885 组织机构代码证:787735421
|
统一社会信用代码:91331021787735421J
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |