序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛菊琴 | 50% | 50万(元) |
2 | 潘学祥 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛菊琴
|
监事 |
2 |
潘学祥
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘学军;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:潘学军;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:潘学祥*;现财务负责人姓名:潘学祥*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-03-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-03-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2017-02-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331081100024955 组织机构代码证:67256735X
|
统一社会信用代码:9133108167256735XP
|
4 | 2014-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛菊平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 潘学军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 潘学军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 监事姓名: 潘学祥*; 职务: 执行董事姓名: 潘学祥*;姓名: 毛菊琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2014-05-06 | 法定代表人变更 |
潘学军
|
潘学祥
|
6 | 2014-05-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 毛菊平; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 潘学军; 出资额: **; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 潘学祥*;姓名: 毛菊琴; 出资额: **; 出资额: **; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |