序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 九洲生物技术(苏州)有限公司 | 100% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
商巍
|
执行董事兼总经理 |
2 |
戴玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 经营范围变更 |
水处理助剂、造纸助剂、生物酶化学品的技术研****与服务;制造、销售:水处理助剂、造纸化学品(除化学危险品及易制毒化学品);销售:生物酶化学品、水处理化学品、造纸助剂(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);生物基材料制造;生态环境材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);生物基材料销售;货物进出口;水处理助剂、造纸助剂、生物质材料助剂制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-12-22 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
3 | 2021-12-22 | 住所变更 |
浙江省杭州市富阳区春江街道新建村春联
|
浙江省杭州市富阳区新登镇大建路*号
|
4 | 2021-12-22 | 法定代表人变更 |
商巍
|
商巍
|
5 | 2018-01-15 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ****万人民币元; 实收资本: *万人民币元; 股东: 九洲生物技术(苏州)有限公司, ****万;
|
-
|
6 | 2018-01-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 九洲生物技术(苏州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 九洲生物技术(苏州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
7 | 2017-09-21 | 住所变更 |
杭州富阳区春江街道新建村春联
|
浙江省杭州市富阳区春江街道新建村春联
|
8 | 2017-09-21 | 经营范围变更 |
水处理助剂、造纸助剂、生物酶化学品的技术研****与服务;制造、销售:水处理助剂;销售:生物酶化学品、水处理化学品、造纸助剂(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
|
水处理助剂、造纸助剂、生物酶化学品的技术研****与服务;制造、销售:水处理助剂、造纸化学品(除化学危险品及易制毒化学品);销售:生物酶化学品、水处理化学品、造纸助剂(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-08-18 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ****万人民币元; 实收资本: ****万人民币元; 股东: 九洲生物技术(苏州)有限公司, ****万;
|
注册资本: ****万人民币元; 实收资本: *万人民币元; 股东: 九洲生物技术(苏州)有限公司, ****万;
|
10 | 2016-07-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330183000016685 组织机构代码证:670625130
|
统一社会信用代码:91***Y
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |