序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘安春 | 38% | 2,090万(元) |
2 | 姚岚 | 10% | 550万(元) |
3 | 陈日红 | 38% | 2,090万(元) |
4 | 陈荣伟 | 4% | 220万(元) |
5 | 黄凯峰 | 10% | 550万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘安春
|
监事 |
2 |
陈荣伟
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 经营范围变更 |
制造、安装、维修:家具、木制品;销售:家具、木制品、家居用品、办公用品、五金制品、建筑材料、包装材料、灯具、玩具、教学设备、游乐设备、五金交电、钢材、皮革制品、地毯、窗帘、纺织品、工艺美术品(除艺术品)、智能电器、装饰材料(除危险化学品及易制毒品)、电力设备; 货物及进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);服务:美术设计;室内外装饰工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;塑料制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);专业设计服务;针纺织品销售;家居用品销售;五金产品批****;日用百货销售;日用木制品销售;照明器具销售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2019-07-11 | 名称变更 |
杭州范优奇家具制造有限公司
|
浙江范优奇家具制造有限公司
|
3 | 2019-07-11 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2019-07-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2035-03-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2019-07-10 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2019-07-10 | 出资方式备案 |
-
|
姓名: 刘安春; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 姚岚; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 陈日红; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 陈荣伟; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 黄凯峰; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
7 | 2019-07-10 | 经营范围变更 |
制造:办公家具。 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
|
制造、安装、维修:家具、木制品;销售:家具、木制品、家居用品、办公用品、五金制品、建筑材料、包装材料、灯具、玩具、教学设备、游乐设备、五金交电、钢材、皮革制品、地毯、窗帘、纺织品、工艺美术品(除艺术品)、智能电器、装饰材料(除危险化学品及易制毒品)、电力设备; 货物及进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);服务:美术设计;室内外装饰工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-07-10 | 法定代表人变更 |
陈日红
|
陈荣伟
|
9 | 2019-07-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:曹飞英;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:姚岚;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:姚岚;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姚岚;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-07-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈日红; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 姚岚; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 陈荣伟*;姓名: 刘安春; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 陈日红; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 姚岚; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄凯峰; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |