序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李芸 | 10% | 50万(元) |
2 | 王琳琳 | 40% | 200万(元) |
3 | 陈若春 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李芸
|
执行董事兼总经理 |
2 |
杨建忠
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 法定代表人变更 |
陈若春
|
李芸
|
2 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶净; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈若春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名:易淑芳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 李芸*; 姓名: 杨建忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:易淑芳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2019-10-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李芸*;姓名: 叶光平; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王琳琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 李芸*;姓名: 陈若春; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王琳琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2019-10-08 | 法定代表人变更 |
叶光平
|
陈若春
|
5 | 2019-10-08 | 注册资本(金)变更 |
****
|
***
|
6 | 2019-08-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶光平; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 叶净; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 李芸*;姓名: 叶光平; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王琳琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |