序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史德华 | 70% | 35万(元) |
2 | 曾绍明 | 30% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史德华
|
执行董事,经理 |
2 |
曾绍明
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-03 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 曾绍明;姓名: 史连元; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 施国庆; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 史德华*; 职位: 执行董事 姓名: 史德华*; 职位: 经理 姓名: 曾绍明; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2018-01-03 | 法定代表人变更 |
史连元
|
史德华
|
3 | 2018-01-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 曾绍明; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 施国庆; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 史连元; 出资额: **万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 史德华*;姓名: 曾绍明; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2018-01-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-01-13
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2018-01-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:史连元;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:史连元;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:黄萍;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄萍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2016-12-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330281000239148 组织机构代码证:058281431
|
统一社会信用代码:91330281058281431U
|
7 | 2016-12-21 | 住所变更 |
住所: 余姚市临山镇临海村二区**-*号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
住所: 余姚市泗门镇谢家路村湖夹东路**号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
8 | 2014-08-11 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 史德华*;姓名: 曾绍明; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 施国庆; 出资额: **; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 曾绍明; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 施国庆; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 史连元; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2014-08-06 | 法定代表人变更 |
史德华
|
史连元
|
10 | 2014-08-06 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 史德华*; 职务: 执行董事 姓名: 曾绍明;姓名: 施国庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 执行董事 姓名: 曾绍明;姓名: 施国庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 史连元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |