序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张斌斌 | 10% | 1万(元) |
2 | 葛烈军 | 90% | 9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李艳萍
|
监事 |
2 |
葛烈军
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-16 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 张斌斌、葛烈军; 清算组负责人: 葛烈军; 地址: 浙江省宁波市鄞州区首南街道陈婆渡前周村; 联系方式: ***********
|
2 | 2020-08-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈富定;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:何勇潮;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:葛烈军;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何勇潮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-08-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邓敏; 出资额: *万; 百分比: **%; 姓名: 张斌斌; 出资额: *万; 百分比: **%; 姓名: 章莉; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 葛烈军; 出资额: *万; 百分比: **%; 姓名: 张斌斌; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李会翔; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 章莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李艳萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 葛烈军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2020-08-25 | 法定代表人变更 |
李会翔
|
葛烈军
|
6 | 2018-06-19 | 法定代表人变更 |
邓敏
|
李会翔
|
7 | 2017-09-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330212000360110组织机构代码证:07920489X
|
统一社会信用代码:9133021207920489XK
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |