序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李勇 | 51% | 51万(元) |
2 | 李菊华 | 49% | 49万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周宁胜
|
董事长兼总经理 |
2 |
李勇
|
监事 |
3 |
李英平
|
董事 |
4 |
李菊华
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中为房地产代理(杭州)有限责任公司第一分公司
|
周宁胜 | 2018-09-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李菊华; 姓名: 李英平;姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李菊英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 李菊华; 姓名: 李英平;姓名: 周宁胜*; 姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-08-27 | 法定代表人变更 |
李勇
|
周宁胜
|
3 | 2018-08-07 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区余杭街道碧景园千寻苑*幢*室
|
浙江省杭州市余杭区闲林街道闲富北路**号
|
4 | 2018-05-18 | 经营范围变更 |
二手房买卖;一手房代理;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
二手房买卖;一手房代理;房屋租赁;房地产信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |