序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 单艳 | 4% | 280万(元) |
2 | 张瑞华 | 5% | 350万(元) |
3 | 张祖洪 | 37% | 2,590万(元) |
4 | 张蓓蕾 | 27% | 1,890万(元) |
5 | 徐菁菁 | 19% | 1,330万(元) |
6 | 程江波 | 5% | 350万(元) |
7 | 葛宏 | 3% | 210万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任元月
|
董事 |
2 |
俞劭平
|
董事 |
3 |
单艳
|
监事 |
4 |
张祖洪
|
总经理,董事长 |
5 |
程江波
|
董事 |
6 |
程群英
|
监事 |
7 |
胡敏
|
董事 |
8 |
葛宏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程江波; 姓名: 张祖洪*; 姓名: 张祖洪*;姓名: 俞劭平; 姓名: 胡敏; 姓名: 单艳; 姓名: 葛宏; 姓名: 程群英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 张蓓蕾; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 程江波; 姓名: 张祖洪*; 姓名: 张祖洪*;姓名: 任元月; 姓名: 俞劭平; 姓名: 胡敏; 姓名: 单艳; 姓名: 葛宏; 姓名: 程群英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2016-09-28 | 高级管理人员备案 |
董事卢莹
|
董事俞劭平
|
3 | 2016-01-18 | 名称变更 |
东阳市东白山风电有限公司
|
浙江东白山风电股份有限公司
|
4 | 2016-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程江波; 职务: 董事 姓名: 张祖洪*; 职务: 董事长 姓名: 张祖洪*; 职务: 董事 姓名: 葛宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 卢莹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 张蓓蕾; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 周伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: 程江波; 职务: 董事姓名: 张祖洪*; 职务: 董事长姓名: 张祖洪*; 职务: 监事姓名: 胡敏; 职务: 监事姓名: 单艳; 职务: 监事姓名: 葛宏; 职务: 董事姓名: 程群英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 卢莹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张蓓蕾; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
5 | 2016-01-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2006/8/9 至 2041/8/8
|
营业期限: 2006/8/9 至 9999/9/9
|
6 | 2016-01-18 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
7 | 2015-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330783000021930 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:913***
|
8 | 2015-10-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛宏; 出资额: ***; 百分比: *% 姓名: 张瑞华; 出资额: ***; 百分比: *% 企业名称: 浙江普源控股有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江希望科技有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
百分比: *%姓名: 程江波; 百分比: **%姓名: 张祖洪*; 百分比: *%姓名: 单艳;姓名: 葛宏; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 张瑞华; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 徐菁菁; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 张蓓蕾; 出资额: ****; 出资额: ****; 百分比: **%
|
9 | 2015-10-28 | 法定代表人变更 |
胡敏
|
张祖洪
|
10 | 2015-10-28 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 胡敏; 职务: 董事 姓名: 葛宏;姓名: 程响萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 姓名: 卢莹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张冠洋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 程江波; 职务: 董事姓名: 张祖洪*; 职务: 董事长姓名: 张祖洪*; 职务: 董事姓名: 葛宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 卢莹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张蓓蕾; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |