序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞维力 | 60% | 6万(元) |
2 | 卢建革 | 40% | 4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞维力
|
执行董事兼总经理 |
2 |
卢建革
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330198000012698 组织机构代码证:685804449
|
统一社会信用代码:91330108685804449Q
|
2 | 2015-08-10 | 住所变更 |
住所: 杭州市滨江区滨盛路****号天恒大厦***室; 电话:;
|
住所: 杭州市滨江区滨安路****号*幢***室; 电话:;
|
3 | 2015-01-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 技术开****、技术服务、技术咨询:计算机软硬件、电子产品、自动化控制系统;服务:企业管理咨询。;
|
一般经营项目: 技术开****、技术服务、技术咨询:计算机软硬件、电子产品、自动化控制系统;服务:企业管理咨询、工商事务代理。;
|
4 | 2014-05-16 | 名称变更 |
企业名称: 杭州天桓科技有限公司; 住所: 杭州经济技术开****区6号大街452号杭州市高科技企业孵化器附楼南楼201号房;
|
企业名称: 杭州快计科技有限公司; 住所: 杭州市滨江区滨盛路1509号天恒大厦907室;
|
5 | 2010-12-06 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
企业名称: 杭州天桓企业管理咨询有限公司; 一般经营项目: 服务:企业管理咨询。***;
|
企业名称: 杭州天桓科技有限公司; 一般经营项目: 技术开****、技术服务、技术咨询:计算机软硬件、电子产品、自动化控制系统;服务:企业管理咨询。;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |