序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张云菁 | 20% | 5万(元) |
2 | 曹建兵 | 20% | 5万(元) |
3 | 汪荣胜 | 20% | 5万(元) |
4 | 闫槿 | 20% | 5万(元) |
5 | 陈武 | 20% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪荣胜
|
监事 |
2 |
闫槿
|
执行董事 |
3 |
陈武
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330104000169795 组织机构代码证:59660105X
|
统一社会信用代码:9133010459660105X9
|
2 | 2015-05-14 | 住所变更 |
住所: 杭州市江干区秋涛北路**号***室; 电话:;
|
住所: 杭州市江干区蚕桑社区一区**号***室; 电话:;
|
3 | 2014-04-29 | 投资人(股权)备案 |
股东: 曹建兵, *万; 陈武, *万; 方彦, *万; 汪荣胜, *万; 张云菁, *万;
|
股东: 曹建兵, *万; 陈武, *万; 汪荣胜, *万; 张云菁, *万; 闫槿, *万;
|
4 | 2014-01-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 曹建兵;组织机构:曹建兵 职务: 执行董事兼总经理; 陈武 职务: 经理; 汪荣胜 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 闫槿; 组织机构:陈武 职务: 经理; 汪荣胜 职务: 监事; 闫槿 职务: 执行董事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 |