序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐峰 | 60% | 6万(元) |
2 | 方鹰 | 40% | 4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐峰
|
监事 |
2 |
方鹰
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-19 | 投资人(股权)备案 |
股东: 方鹰*, *万; 组织机构: 方鹰* 职务: 执行董事兼总经理; 王春香, *万; 王春香 职务: 监事;
|
股东: 方鹰*, *万; 组织机构: 方鹰* 职务: 执行董事兼总经理; 徐峰, *万; 徐峰 职务: 监事;
|
2 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330122MA27X96H9P
|
3 | 2016-03-02 | 名称变更 |
企业名称: 钟山加油点; 住所: 钟山乡钟山村吴宅; 法定代表人(负责人): 王春香; 注册资本: 3万人民币元; 企业类型: 个体工商户; 一般经营项目: 零售:柴油(成品油零售经营许可证有效期至2016年6月13日)。; 注册号: 330122600023491; 营业期限: 2011-8-2 至 2015-8-1; 股东: 组织机构:
|
企业名称: 桐庐皓峰加油点有限公司; 住所: 桐庐县钟山乡钟山村吴宅; 法定代表人(负责人): 方鹰; 注册资本: 10万人民币元; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 零售:柴油(闭杯闪点≤60℃的除外);销售:润滑油、金属材料、建筑材料、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、五金配件、茶叶。注册号: ***; 营业期限: 2016-3-2 至 9999-9-9; 股东: 方鹰, 4万; 王春香, 6万; 组织机构: 方鹰 职务: 执行董事兼总经理; 王春香 职务: 监事;
|
4 | 2016-03-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330122600023491 组织机构代码证:L02158621
|
统一社会信用代码:91330122L02158621Y
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |