序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周雨 | 30% | 45万(元) |
2 | 钱政 | 70% | 105万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周雨
|
总经理 |
2 |
孙丽君
|
执行董事 |
3 |
钱政
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-08-15
|
营业期限至: 2031-08-15
|
2 | 2021-05-24 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区中山西路*号
|
浙江省宁波市海曙区中山西路*号
|
3 | 2019-03-07 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区后河巷**号**幢***室
|
浙江省宁波市海曙区中山西路*号
|
4 | 2019-01-14 | 经营范围变更 |
第三类医疗器械的批****、零售(具体项目按许可证范围执行,在许可证有效期内经营)。 医疗器械的研****,一类医疗器械的批****、零售。
|
医疗器械的研****;一类医疗器械的批****、零售;第三类医疗器械的批****、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-08-01 | 住所变更 |
宁波市海曙区后河巷**号***-***室
|
浙江省宁波市海曙区后河巷**号**幢***室
|
6 | 2017-03-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330203000137235 组织机构代码证:580515886
|
统一社会信用代码:91***4
|
7 | 2014-09-28 | 法定代表人变更 |
常明珠
|
孙丽君
|
8 | 2014-09-28 | 高级管理人员备案 |
职务: 总经理 姓名: 钱政;姓名: 常明珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 常明珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 监事 姓名: 孙丽君*; 职务: 执行董事 姓名: 周雨;姓名: 钱政; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
9 | 2013-03-14 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 第三类医疗器械的批****、零售(具体项目按许可证范围执行,在许可证有效期内经营)。
|
10 | 2013-03-01 | 其他变更 |
姓名: 钱政; 证件名称: ; 证件号码: 330902660821001; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周雨; 证件名称: ; 证件号码: 412722************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 周雨; 证件名称: ; 证件号码: 412722************; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
姓名: 常明珠; 证件名称: ; 证件号码: 412722************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 常明珠; 证件名称: ; 证件号码: 412722************; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 钱政; 证件名称: ; 证件号码: 330902660821001; 性别: 男性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |