序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴波 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
兰海燕
|
监事 |
2 |
吴波
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 经营范围变更 |
投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(以上除证券、期货、基金);石油制品批****(成品油、危险化学品及易制毒化学品除外),白银制品批******
|
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2019-08-15 | 名称变更 |
杭州万潮投资管理有限公司
|
杭州容力商务信息咨询有限公司
|
3 | 2018-11-30 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开****区宝龙城市中心*幢****室
|
浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路***号浙江商会大厦*幢****室
|
4 | 2018-03-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张雨剑; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
姓名: 吴波*; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
5 | 2018-03-14 | 法定代表人变更 |
张雨剑
|
吴波
|
6 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 兰海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张雨剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
职位: 监事 姓名: 吴波*;姓名: 兰海燕; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
7 | 2017-09-07 | 住所变更 |
萧山区北干街道开元加州阳光广场**幢****室
|
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开****区宝龙城市中心*幢****室
|
8 | 2016-06-12 | 投资人(股权)备案 |
股东: 陈浩, ***万;
|
股东: 张雨剑, ***万;
|
9 | 2016-04-08 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 陈浩; 组织机构: 陈浩 职务: 执行董事兼总经理; 高强 职务: 监事; 姚磊 职务: 监事;
|
组织机构: 兰海燕 职务: 监事;法定代表人(负责人): 张雨剑; 张雨剑 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2016-03-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(以上除证券、期货、基金)**;
|
一般经营项目: 投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(以上除证券、期货、基金);石油制品批****(成品油、危险化学品及易制毒化学品除外),白银制品批******;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |