序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖州市供销合作社 | 100% | 30,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜顺荣
|
董事 |
2 |
张海宾
|
监事会主席 |
3 |
张煜
|
总经理,董事 |
4 |
戴志成
|
董事 |
5 |
杨俊
|
监事 |
6 |
王建民
|
董事长 |
7 |
金顺明
|
副董事长 |
8 |
陆兴龙
|
监事 |
9 |
陆齐良
|
副董事长 |
10 |
陈刚
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 王建民; 姓名: 陆齐良; 姓名: 姜顺荣; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾; 姓名: 陆兴龙;姓名: 傅宇晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 赵家义; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 王建民; 姓名: 戴志成; 姓名: 陆齐良;姓名: 姜顺荣; 姓名: 金顺明; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾; 姓名: 陆兴龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 王建民; 姓名: 陆齐良; 姓名: 姜顺荣; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾;姓名: 傅宇晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 赵家义; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 王建民; 姓名: 陆齐良; 姓名: 姜顺荣; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾; 姓名: 陆兴龙;姓名: 傅宇晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 赵家义; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 陆齐良; 姓名: 姜顺荣; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾;姓名: 傅宇晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 赵家义; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄培林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 王建民; 姓名: 陆齐良; 姓名: 姜顺荣; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾;姓名: 傅宇晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 赵家义; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 姜顺荣; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾;姓名: 傅宇晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 杨洪亮; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 姓名: 赵家义; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄培林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 张煜*; 姓名: 张煜*; 姓名: 陈刚; 姓名: 陆齐良; 姓名: 姜顺荣; 姓名: 杨俊; 姓名: 张海宾;姓名: 傅宇晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 赵家义; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄培林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |