序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐建法 | 75% | 375.0万人民币 |
2 | 米钊 | 25% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐建法
|
|
2 |
米钊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 经营期限 |
2001年9月18日 至 2021年9月18日
|
2001年9月18日 至 长期
|
2 | 2018-03-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
徐建法;米钊;李志华; [退出]
|
徐建法;米钊;
|
3 | 2018-03-30 | 投资人(股权)变更 |
徐建法 出资 225万人民币;米钊 出资 125万人民币;李志华 出资 150万人民币; [退出]
|
徐建法 出资 375( + 66.66667% )万人民币;米钊 出资 125万人民币;
|
4 | 2017-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
化彦芳 [退出]
|
米钊 [新增]
|
5 | 2017-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢飞 [退出]
|
徐建法 [新增]
|
6 | 2017-05-22 | 经理备案 |
谢飞 [退出]
|
徐建法 [新增]
|
7 | 2017-05-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
谢飞; [退出]化彦芳; [退出]
|
徐建法; [新增]米钊; [新增]李志华; [新增]
|
8 | 2017-05-22 | 投资人(股权)变更 |
谢飞 出资 500万人民币; [退出]化彦芳 出资 0万人民币; [退出]
|
徐建法 出资 225万人民币; [新增]米钊 出资 125万人民币; [新增]李志华 出资 150万人民币; [新增]
|
9 | 2017-05-22 | 监事备案 |
化彦芳 [退出]
|
米钊 [新增]
|
10 | 2017-05-22 | 法定代表人变更 |
谢飞
|
徐建法
|