序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘灿 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘灿
|
|
2 |
王利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-11 | 法定代表人变更 |
李朋
|
刘灿
|
2 | 2019-12-11 | 投资人(股权)变更 |
李朋 出资 300万人民币; [退出]
|
刘灿 出资 300万人民币; [新增]
|
3 | 2019-12-11 | 联络员备案 |
赵秀丽 *** 备案手机:***
|
刘灿 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-12-11 | 章程备案 |
无
|
2019-12-10新章程
|
5 | 2019-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李朋 [退出]
|
刘灿 [新增]
|
6 | 2015-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵带风 [退出]
|
王利 [新增]
|
7 | 2015-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张飞 [退出]
|
李朋 [新增]
|
8 | 2015-11-13 | 投资人(股权)变更 |
张飞 出资 300万人民币; [退出]
|
李朋 出资 300万人民币; [新增]
|
9 | 2015-11-13 | 章程备案 |
无
|
2015-11-05新章程
|
10 | 2015-11-13 | 住所变更 |
河北省石家庄市桥西区中华南大街176号万豪大厦A-1219
|
河北省石家庄市新华区天翼路12号尚水苑南区B座2号楼1302
|