序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李峰 | 90% | 1350.0万人民币 |
2 | 孙德芳 | 10% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李峰
|
|
2 |
孙德芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-03 | 投资人(股权)变更 |
李峰 出资 1350万人民币;杨金荣 出资 150万人民币; [退出]
|
李峰 出资 1350万人民币;孙德芳 出资 150.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2019-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨金荣 [退出]
|
孙德芳 [新增]
|
3 | 2019-03-13 | 经营范围变更 |
批****兼零售预包装食品(办理许可证后经营);设计、制作、代理、****布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品销售;设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-12-08 | 投资人(股权)变更 |
李峰 出资 270万人民币;杨金荣 出资 30万人民币;
|
李峰 出资 1350( + 400% )万人民币;杨金荣 出资 150( + 400% )万人民币;
|
5 | 2017-12-08 | 注册资本(金)变更 |
300万人民币
|
1500.000000万人民币( + 400% )
|
6 | 2017-12-08 | 财务负责人 |
|
崔文莉
|
7 | 2017-12-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
谢丽 备案手机:*****
|
8 | 2017-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李显平 [退出]
|
杨金荣 [新增]
|
9 | 2017-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许淑文 [退出]
|
李峰 [新增]
|
10 | 2017-03-22 | 董事备案 |
许淑文 [退出]
|
李峰 [新增]
|