序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 65% | 780.0万人民币 |
2 | 唐山北田油气开****有限公司 | 35% | 420.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕博舜
|
|
2 |
宋宇红
|
|
3 |
马姝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山冀东油田新能源开****有限公司滦南分公司
|
孙冠宇 | 2021-07-05 |
2 |
唐山冀东油田新能源开****有限公司曹妃甸分公司
|
孙冠宇 | 2021-07-05 |
3 |
唐山冀东油田新能源开****有限公司武城分公司
|
郭华 | 2021-05-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 经营范围变更 |
CNG终端市场开****及技术服务(涉及行政许可项目除外);仪器仪表、专用设备批****、零售;专用设备租赁;液化石油气、天然气、压缩天然气趸售(凭许可证经营);管道储运***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
CNG终端市场开****及技术服务(涉及行政许可项目除外);仪器仪表、专用设备批****、零售;专用设备租赁;液化石油气、天然气、压缩天然气趸售(凭许可证经营);管道储运;新能源技术推广服务;节能技术推广服务;地热能****电;风力****电;太阳能****电;生物质能****电;电力工程施工总承包;电力供应;热力生产和供应;管道工程建筑;道路货物运输(不含危险化学品);货物进出口;通用仓储;低温仓储;鱼苗及鱼种场活动;食用农产品批****、零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-03-24 | 联络员备案 |
安冉 *** 备案手机:***
|
李文 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-24 | 法定代表人变更 |
贺松波
|
吕博舜
|
4 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
平连民 [退出]郭留敢 [退出]张园 [退出]
|
宋宇红 [新增]马姝 [新增]
|
5 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺松波 [退出]杜军 [退出]王纪昌 [退出]李洪伟 [退出]李勇 [退出]
|
吕博舜 [新增]
|
6 | 2021-03-24 | 名称变更 |
唐山冀东油田能源开****有限公司
|
唐山冀东油田新能源开****有限公司
|
7 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李勇 [退出]
|
吕博舜 [新增]
|
8 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺松波王天庆 [退出]庞文 [退出]龙长河 [退出]靳明三 [退出]李志华 [退出]李继文 [退出]冯俊山 [退出]王志增 [退出]
|
贺松波杜军 [新增]王纪昌 [新增]李洪伟 [新增]李勇 [新增]
|
9 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙长河 [退出]
|
李勇 [新增]
|
10 | 2020-12-30 | 经营期限 |
2005年3月17日 至 2020年12月31日
|
2005年3月17日 至 长期
|