序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗兴平 | 99.88889% | 8990.0万人民币 |
2 | 罗小斌 | 0.11111% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁宝义
|
|
2 |
罗小斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 法定代表人变更 |
张跃东
|
丁宝义
|
2 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张跃东 [退出]
|
丁宝义 [新增]
|
3 | 2021-04-26 | 法定代表人变更 |
丁宝义
|
张跃东
|
4 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁宝义 [退出]
|
张跃东 [新增]
|
5 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴刚 [退出]
|
丁宝义 [新增]
|
6 | 2019-04-08 | 法定代表人变更 |
吴刚
|
丁宝义
|
7 | 2019-03-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-01经营范围
|
8 | 2019-03-01 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售**
|
房地产开****、销售;水污染治理;河湖治理及防洪设施工程建筑;提供劳务服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-12-20 | 联络员备案 |
李会红 *** 备案手机:***
|
李翠玲 *** 备案手机:***
|
10 | 2016-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗兴平 [退出]
|
吴刚 [新增]
|