序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 负责人变更 |
王晓明 [退出]
|
柳鸿达 [新增]
|
2 | 2020-03-12 | 负责人变更 |
李星超 [退出]
|
王晓明 [新增]
|
3 | 2017-09-14 | 负责人变更 |
王杰 [退出]
|
李星超 [新增]
|
4 | 2016-04-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张增福 备案手机:*****
|
5 | 2016-04-11 | 财务负责人 |
|
王杰
|
6 | 2015-02-26 | 经营场所变更 |
卢龙县永平大街东段
|
卢龙县城恒祥龙泽城1栋2、3、4号商业房
|
7 | 2014-04-22 | 负责人变更 |
何宏津 [退出]
|
王杰 [新增]
|