序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕佳林 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕佳林
|
|
2 |
刘建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 投资人(股权)变更 |
吕伟芳 出资 100万人民币; [退出]
|
吕佳林 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2022-03-16 | 财务负责人 |
陈伟 ***
|
鲁景月 ***
|
3 | 2022-03-16 | 法定代表人变更 |
吕伟芳
|
吕佳林
|
4 | 2022-03-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-14章程修正案备案**
|
5 | 2022-03-16 | 联络员备案 |
吕伟芳 *** 备案手机:***
|
吕佳林 *** 备案手机:***
|
6 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕伟芳 [退出]
|
吕佳林 [新增]
|
7 | 2021-09-13 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
8 | 2021-09-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-13章程修正案备案**
|
9 | 2021-09-13 | 经营期限 |
2013年10月10日 至 2023年10月9日
|
2013年10月10日 至 2063年10月9日
|
10 | 2021-09-13 | 投资人(股权)变更 |
吕伟芳 出资 10万人民币;
|
吕伟芳 出资 100( + 900% )万人民币;
|