序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方信君 | 60% | 30万(元) |
2 | 汪国英 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方信君
|
执行董事,总经理 |
2 |
汪国英
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330281000083144 组织机构代码证:744974924
|
统一社会信用代码:913302817449749245
|
2 | 2012-05-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 2003-1-6 至 2013-1-5
|
营业期限: 2003-1-6 至
|
3 | 2009-06-03 | 其他变更 |
注册号: 3302812004801
|
注册号: 330281000083144
|
4 | 2009-05-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 余姚市扶贫开****区中山东二路4号; 邮政编码: 315400; 电话: 62576708 ;住所所在行政区划:
|
住所: 余姚市城区中山东三路; 邮政编码: 315400; 电话: 62576708 ;住所所在行政区划:梨洲街道
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |