序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐和平 | 90% | 45万(元) |
2 | 邱伟飞 | 10% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐和平
|
执行董事,总经理 |
2 |
邱伟飞
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330281000144162 组织机构代码证:144664498
|
统一社会信用代码:91330281144664498Q
|
2 | 2011-10-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1995-6-22 至 2014-8-16
|
营业期限: 1995-6-22 至
|
3 | 2011-03-16 | - |
注册号: ********807
|
注册号: ********44162
|
4 | 2004-08-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营起始日期: 1995-06-22 经营截止日期: 2005-06-18; 执照有效期限起始日期: 1995-06-22 执照有效期限截止日期: 2005-06-18; 驻在期限起始日期:驻在期限截止日期
|
经营起始日期: 1995-06-22 经营截止日期: 2014-08-16; 执照有效期限起始日期: 1995-06-22 执照有效期限截止日期: 2005-06-18; 驻在期限起始日期:驻在期限截止日期
|
5 | 2002-09-19 | - |
无
|
变更:住所、股东
|
6 | 1999-07-02 | - |
无
|
变更:企业类型
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |