序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 负责人变更 |
孟伟 [退出]
|
张凤玲 [新增]
|
2 | 2018-03-09 | 财务负责人 |
靳振波 ***
|
王静 ***
|
3 | 2018-03-09 | 负责人变更 |
刘会战 [退出]
|
孟伟 [新增]
|
4 | 2018-03-09 | 联络员备案 |
韩书晨 *** 备案手机:***
|
李红玲 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-03-01 | 负责人变更 |
李洪举 [退出]
|
刘会战 [新增]
|
6 | 2016-12-30 | 负责人变更 |
刘剑晓 [退出]
|
李洪举 [新增]
|
7 | 2016-12-30 | 财务负责人 |
|
靳振波
|
8 | 2016-12-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
韩书晨 备案手机:*****
|
9 | 2016-12-30 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行、兑付、销售政府债券;代理****行金融债券;代理收付款项;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;上级行授权的外汇贷款;上级行授权的外汇担保;结汇、售汇;;代理买卖股票经外的外币有价证券;上级行授权的代客外汇买卖;外汇信用卡的****入;代理国内外信用卡付款;资信调查、咨询、见证业务;个人黄金买卖业务;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。保险兼业代理业务(许可证有效期至2016年10月30日)
|
办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理****行、兑付、销售政府债券;代理****行金融债券;代理收付款项;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;上级行授权的外汇贷款;上级行授权的外汇担保;结汇、售汇;;代理买卖股票经外的外币有价证券;上级行授权的代客外汇买卖;外汇信用卡的****入;代理国内外信用卡付款;资信调查、咨询、见证业务;个人黄金买卖业务;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-08-12 | 负责人变更 |
李莉 [退出]
|
刘剑晓 [新增]
|