序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州司晨文化产业****展有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
帅林
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
司晨设计集团有限公司三明分公司
|
林贵鑫 | 2022-04-24 |
2 |
司晨设计集团有限公司上海分公司
|
田景翚 | 2019-01-09 |
3 |
司晨设计集团有限公司东阳分公司
|
周宝锋 | 2022-03-29 |
4 |
司晨设计集团有限公司乌鲁木齐分公司
|
徐莺 | 2022-07-26 |
5 |
司晨设计集团有限公司北京分公司
|
匡建 | 2021-12-28 |
6 |
司晨设计集团有限公司厦门分公司
|
陈银城 | 2022-04-26 |
7 |
司晨设计集团有限公司厦门第二分公司
|
阮召钰 | 2022-06-01 |
8 |
司晨设计集团有限公司宁德分公司
|
刘鑫 | 2022-07-28 |
9 |
司晨设计集团有限公司宁波分公司
|
颜雄波 | 2022-05-12 |
10 |
司晨设计集团有限公司安徽分公司
|
徐锋 | 2022-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钟军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 陈秀珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:钟军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 帅林*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 陈秀珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:钟军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-03-18 | 法定代表人变更 |
钟军
|
帅林
|
3 | 2022-02-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钟军; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州司晨文化产业****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
4 | 2022-02-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2022-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钟军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 钟军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陈秀珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 钟军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 陈秀珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-12-09 | 行业代码变更 |
7499:其他未列明专业技术服务业
|
7484:工程设计活动
|
7 | 2021-12-09 | 名称变更 |
浙江司晨建筑设计有限公司
|
司晨设计集团有限公司
|
8 | 2021-11-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2033-03-14
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
9 | 2021-11-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钟军; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
姓名: 钟军; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2021-11-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|