序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑永丰 | 100% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟立新
|
监事 |
2 |
郑永丰
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 郑永丰、翟立新; 清算组负责人: 郑永丰; 地址: 浙江省杭州市萧山区经济技术开****区市心北路***号新世界财富中心*幢****室-*(自行分割); 联系方式: ***********
|
2 | 2020-09-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 翁祖伟; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
姓名: 郑永丰*; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
3 | 2020-07-28 | 经营范围变更 |
房地产营销策划,物业服务,自有房屋租赁,房地产信息咨询,企业营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:房地产经纪;房地产评估;销售代理;市场营销策划;物业服务评估;住房租赁;房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑永丰*;姓名: 翁祖伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 郑永丰*;姓名: 翟立新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2020-06-19 | 法定代表人变更 |
翁祖伟
|
郑永丰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |