序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢台市财政局 | ||
2 | 河北瑞生药业有限公司 | ||
3 | 邢台鸿昌实业有限公司 | ||
4 | 邢台市洁莲华高级服饰有限公司 | ||
5 | 邢台市新邢糖业有限公司 | ||
6 | 邢台市吉润房地产开****有限公司 | ||
7 | 河北轮胎有限责任公司 | ||
8 | 河北邢台强大生物农药有限公司 | ||
9 | 沙河市中兴选矿厂 | ||
10 | 河北省邢台市永恒建筑安装有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张克星
|
|
2 |
赵文中
|
|
3 |
吕文联
|
|
4 |
柳文龙
|
|
5 |
谢勇维
|
|
6 |
张淼
|
|
7 |
孙贵峰
|
|
8 |
胡朝辉
|
|
9 |
孙丽红
|
|
10 |
焦玉莹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台银行股份有限公司廊坊三河燕郊支行
|
宋文哲 | 2020-09-27 |
2 |
邢台银行股份有限公司固安支行
|
李璐 | 2020-09-14 |
3 |
邢台银行股份有限公司廊坊分行
|
赵岱伟 | 2018-09-14 |
4 |
邢台银行股份有限公司邯郸武安支行
|
苗军华 | 2018-08-24 |
5 |
邢台银行股份有限公司衡水冀州支行
|
宋巍 | 2018-08-21 |
6 |
邢台银行股份有限公司保定涿州支行
|
米金娥 | 2018-07-04 |
7 |
邢台银行股份有限公司保定高碑店支行
|
石鹏 | 2018-05-18 |
8 |
邢台银行股份有限公司信都支行
|
董秋希 | 2018-01-05 |
9 |
邢台银行股份有限公司太行支行
|
于敬谦 | 2017-07-12 |
10 |
邢台银行股份有限公司万隆支行
|
张永刚 | 2017-07-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-27 | 章程备案 |
无
|
2022-04-29
|
2 | 2022-03-21 | 注册资本变更 |
231421.80789万人民币
|
242992.898285万人民币( + 5% )
|
3 | 2022-03-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-29
|
4 | 2021-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾圣彪 [退出]张爱杰家广其常翠端 [退出]王俊成赵丽辉李届悦
|
焦玉莹 [新增]赵丽辉李届悦王俊成李娇 [新增]家广其张爱杰
|
5 | 2021-04-30 | 注册资本变更 |
220401.7218万人民币
|
231421.807890万人民币( + 5% )
|
6 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙丽红胡朝辉吕文联赵文中谢勇维张克星孙秀梅 [退出]柳文龙张淼
|
张克星柳文龙胡朝辉谢勇维孙贵峰 [新增]孙丽红赵文中吕文联张淼
|
7 | 2019-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张淼谢勇维孙秀梅柳文龙赵文中孙丽红张克星吕文联
|
赵文中孙秀梅柳文龙张淼吕文联孙丽红谢勇维张克星胡朝辉 [新增]
|
8 | 2019-05-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-25第四章第一节第31条
|
9 | 2019-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
家广其常翠端赵丽辉王俊成丁琍珺 [退出]张爱杰常兴玫 [退出]
|
王俊成张爱杰贾圣彪 [新增]李届悦 [新增]常翠端家广其赵丽辉
|
10 | 2019-01-16 | 章程备案 |
无
|
|