序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘平云 | 55% | 165.0万人民币 |
2 | 刘立平 | 45% | 135.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘立平
|
|
2 |
刘平云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-02 | 法定代表人变更 |
贾玉波
|
刘立平
|
2 | 2022-09-02 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2022-09-02 | 投资人(股权)变更 |
刘立平 出资 165万人民币;贾玉波 出资 135万人民币; [退出]
|
刘立平 出资 135( - 18.18182% )万人民币;刘平云 出资 165万人民币; [新增]
|
4 | 2022-09-02 | 联络员备案 |
贾玉波 *** 备案手机:***
|
刘立平 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾玉波 [退出]
|
刘立平 [新增]
|
6 | 2022-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘立平 [退出]
|
刘平云 [新增]
|
7 | 2019-04-26 | 经营期限 |
2009年2月26日 至 2019年2月25日
|
2009年2月26日 至 长期
|
8 | 2017-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿三岭 [退出]
|
刘立平 [新增]
|
9 | 2017-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋其生 [退出]
|
贾玉波 [新增]
|
10 | 2017-08-15 | 联络员备案 |
耿三岭 备案手机:*****
|
贾玉波 备案手机:*****
|