序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-15 | 负责人变更 |
郭立格 [退出]
|
崔永超 [新增]
|
2 | 2021-11-15 | 财务负责人 |
赵红星 ***
|
崔永超 ***
|
3 | 2021-11-15 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-11-15 | 联络员备案 |
张占欣 *** 备案手机:***
|
崔永超 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-03-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
定州市北城区兴定路北侧44号向阳楼三单元四层
|
定州市南城区回民街清风南路9号
|
6 | 2017-03-01 | 财务负责人 |
|
赵红星
|
7 | 2017-03-01 | 负责人变更 |
王青军 [退出]
|
郭立格 [新增]
|
8 | 2017-03-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张占欣 备案手机:*****
|
9 | 2015-06-24 | 经营场所变更 |
定州市南关街新开胡同1号
|
定州市北城区兴定路北侧44号向阳楼三单元四层
|
10 | 2014-04-10 | 负责人变更 |
宋卫立 [退出]
|
王青军 [新增]
|