序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵彦龙 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 安丽惠 | 39% | 39.0万人民币 |
3 | 邢莹 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵彦龙
|
|
2 |
安丽惠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 联络员备案 |
周申 *** 备案手机:7777605
|
朱莹 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈鹏 [退出]
|
安丽惠 [新增]
|
3 | 2022-03-28 | 投资人(股权)变更 |
陈鹏 出资 39万人民币; [退出]邵彦龙 出资 51万人民币;邢莹 出资 10万人民币;
|
安丽惠 出资 39万人民币; [新增]邵彦龙 出资 51万人民币;邢莹 出资 10万人民币;
|
4 | 2018-12-29 | 其他事项备案 |
陈鹏 出资 39万人民币;邵彦龙 出资 51万人民币;邢莹 出资 10万人民币;
|
陈鹏 出资 39万人民币;邵彦龙 出资 51万人民币;邢莹 出资 10万人民币;
|
5 | 2018-12-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2012-12-28出资期限延长至2040-12-23
|
6 | 2018-05-07 | 投资人(股权)变更 |
陈鹏 出资 49万人民币;邵彦龙 出资 51万人民币;
|
陈鹏 出资 39( - 20.40816% )万人民币;邵彦龙 出资 51万人民币;邢莹 出资 10万人民币; [新增]
|
7 | 2018-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付海静 [退出]
|
陈鹏 [新增]
|
8 | 2018-01-19 | 投资人(股权)变更 |
武智广 出资 10万人民币; [退出]邵彦龙 出资 90万人民币;
|
陈鹏 出资 49万人民币; [新增]邵彦龙 出资 51( - 43.33333% )万人民币;
|
9 | 2018-01-19 | 监事备案 |
付海静 [退出]
|
陈鹏 [新增]
|
10 | 2016-03-26 | 住所变更 |
望都县富强街35号
|
望都县富强街35号
|