序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-07 | 负责人变更 |
刘敏昌 [退出]
|
程伟 [新增]
|
2 | 2016-10-19 | 负责人变更 |
王博玉 [退出]
|
刘敏昌 [新增]
|
3 | 2016-01-29 | 财务负责人 |
|
邵文英
|
4 | 2016-01-29 | 经营范围变更 |
食堂(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2016年1月15日)(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)。
|
食堂(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-01-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘立伟 备案手机:*****
|