序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭勇 | 33.33333% | 10.0万人民币 |
2 | 贺淑清 | 33.33333% | 10.0万人民币 |
3 | 贺芳 | 33.33333% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺芳
|
|
2 |
郭勇
|
|
3 |
贺淑清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何刚 [退出]
|
贺芳 [新增]
|
2 | 2015-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郭勇
|
3 | 2015-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贺淑清
|
4 | 2015-10-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年6月17日 至 2015年6月17日
|
2005年6月17日 至 2035年6月17日
|
5 | 2015-10-13 | 财务负责人 |
|
王珍
|
6 | 2015-10-13 | 经理备案 |
|
郭勇 [新增]
|
7 | 2015-10-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
郭勇;庞成伟; [退出]何刚; [退出]
|
郭勇;贺淑清; [新增]贺芳; [新增]
|
8 | 2015-10-13 | 联络员备案 |
|
贺芳
|
9 | 2015-10-13 | 投资人(股权)变更 |
郭勇 出资 10万人民币;庞成伟 出资 10万人民币; [退出]何刚 出资 10万人民币; [退出]
|
郭勇 出资 10万人民币;贺淑清 出资 10万人民币; [新增]贺芳 出资 10万人民币; [新增]
|
10 | 2015-10-13 | 监事备案 |
|
贺淑清 [新增]
|