序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 负责人变更 |
刘继平 [退出]
|
李燕 [新增]
|
2 | 2019-05-09 | 经营范围变更 |
对城乡基础设施开****、建设和维护;建筑施工、工程设计监理、绿化工程;旅游开****、土地整治、土地收储、土地流转、扶贫开****、水利建设、农业综合开****、美丽乡村建设;农民集中住房、农村路网建设、改造;能源开****与利用;清洁能源供暖、污水垃圾处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光伏与风能电站建设运营及太阳能****电;对城乡基础设施开****;城乡基层设施建设与维护;建筑施工、工程设计监理、绿化工程;旅游开****、土地整治、土地收储、土地流转、扶贫开****、水利建设、农业综合开****、美丽乡村建设;农民集中住房、农村路网建设、改造;能源开****与利用;清洁能源供暖、污水垃圾处理;就业培训(不含需审批许可的培训项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-04-17 | 负责人变更 |
严鹏程 [退出]
|
刘继平 [新增]
|
4 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
李旺 *** 备案手机:***
|
刘继平 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-17 | 财务负责人 |
李旺 ***
|
刘继平 ***
|
6 | 2017-10-22 | 负责人变更 |
李旺 [退出]
|
严鹏程 [新增]
|