序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尉国成 | 81.11111% | 292.0万人民币 |
2 | 刘春仙 | 3.33333% | 12.0万人民币 |
3 | 谢超 | 2.22222% | 8.0万人民币 |
4 | 纪晓玲 | 2.22222% | 8.0万人民币 |
5 | 谢福忠 | 2.22222% | 8.0万人民币 |
6 | 纪春霞 | 2.22222% | 8.0万人民币 |
7 | 侯沛华 | 2.22222% | 8.0万人民币 |
8 | 宋鑫 | 2.22222% | 8.0万人民币 |
9 | 段久东 | 2.22222% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尉国成
|
|
2 |
刘春仙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-30 | 财务负责人 |
|
舒玉军 ***
|
2 | 2018-05-30 | 投资人(股权)变更 |
|
刘春仙 出资 12万人民币;宋鑫 出资 8万人民币; [新增]纪春霞 出资 8万人民币;尉国成 出资 292万人民币;谢超 出资 8万人民币;谢福忠 出资 8万人民币;侯沛华 出资 8万人民币;段久东 出资 8万人民币; [新增]纪晓玲 出资 8万人民币;
|
3 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
|
王静敏 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-30 | 章程备案 |
|
2018-05-29变更公司股东张艳民为宋鑫,新股东出资情况为:宋鑫,身份证号***,认缴出资8万元人民币,占注册资本的2.22%出资方式为货币,已于2018年5月29日缴足。废止公司旧章程,通过公司新章程。
|
5 | 2014-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
尉国成
|
6 | 2014-09-22 | 章程备案 |
|
2014-09-01尉国成 认缴出资额292万元人民币,占注册资本的81.13%,出资方式为货币,出资时间2014年9月1日, 实缴出资额292万元人民币,占注册资本的81.13%,出资方式为货币,出资时间2014年9月1日。
|
7 | 2014-09-22 | 董事备案 |
|
尉国成 [新增]
|
8 | 2014-09-22 | 法定代表人变更 |
|
尉国成
|
9 | 2014-09-22 | 投资人(股权)变更 |
|
刘春仙;张艳民;纪春霞;尉国成; [新增]谢超;谢福忠;侯沛华;段九东;纪晓玲;
|
10 | 2014-09-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2005-01-10~2025-01-09
|