序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-05 | 负责人变更 |
刘洋 [退出]
|
胡学军 [新增]
|
2 | 2020-06-10 | 负责人变更 |
郭中山 [退出]
|
刘洋 [新增]
|
3 | 2015-11-19 | 负责人变更 |
杨振琦 [退出]
|
郭中山 [新增]
|
4 | 2015-11-19 | 财务负责人 |
|
郭建军
|
5 | 2015-11-19 | 联络员备案 |
|
郭建军
|
6 | 2013-06-25 | 名称变更 |
冀北电力有限公司承德供电宽城分公司
|
国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司
|
7 | 2012-08-27 | 其他事项备案 |
杨宝崑
|
杨振琦
|
8 | 2012-08-27 | 市场主体类型变更 |
4310
|
2110
|
9 | 2012-06-18 | 名称变更 |
华北电网有限公司承德供电宽城分公司
|
冀北电力有限公司承德供电宽城分公司
|
10 | 2011-12-30 | 其他事项备案 |
陈宏伟
|
杨宝崑
|